ALCAZAR MORATILLA LAURA
Informe ejecutivo de ALCAZAR MORATILLA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCAZAR MORATILLA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA | Apoderado Mancomunado | 06/11/2020 |
VINCULACIONES DE ALCAZAR MORATILLA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAZAR MORATILLA LAURA
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 31, S 8, H M 241916, I/A 164 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguinaco Moreno Jorge
- Aguinaco Moreno Jorge
- Fecke Markus
- Fecke Markus
- Fernandez Garcia Nicolas
- Fuentes Serrano Maria Paz
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Gonzalez Pareja Javier
- Gonzalez Pareja Javier
- Lopez San Roman Jose Alfonso
- Lopez San Roman Jose Alfonso
- Miro Pino Susana
- Pazos Pintos Maria Teresa
- Rodriguez Rolle Eduardo
- Rodriguez Rolle Eduardo
- Soltau Walter
- Soltau Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 26, S 8, H M 241916, I/A 161 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 22, S 8, H M 241916, I/A 157 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 22, S 8, H M 241916, I/A 157 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 20, S 8, H M 241916, I/A 153 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 20, S 8, H M 241916, I/A 153 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: VADER RE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alcazar Moratilla Laura
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Baldominos Escribano Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 163, S 8, H GU 5457, I/A 6 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-19
Empresa: BOSCH SERVICE SOLUTIONS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35461 , F 20, S 8, H M 241916, I/A 152 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: VADER RE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Alcazar Moratilla Laura
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 163, S 8, H GU 5457, I/A 5 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-19
Empresa: VADER RE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Alcazar Moratilla Laura
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Baldominos Escribano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 162, S 8, H GU 5457, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-19
VER MAS ACTOS
Información de ALCAZAR MORATILLA LAURA
Mostramos los datos de ALCAZAR MORATILLA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAZAR MORATILLA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos