ALCAZAR ESCUDERO DAVID
Informe ejecutivo de ALCAZAR ESCUDERO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCAZAR ESCUDERO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTEN INNOVACIONES SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | |
D'VINCI COCINAS SL | Socio Unico | 08/04/2013 | |
D'VINCI COCINAS SL | Administrador Unico | 08/04/2013 |
VINCULACIONES DE ALCAZAR ESCUDERO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAZAR ESCUDERO DAVID
Empresa: EXTEN INNOVACIONES SL
Administrador Unico
- Alcazar Escudero David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 82, S 8, H TO 38766, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-45
Empresa: EXTEN INNOVACIONES SL
Administrador Solidario
- Alcazar Escudero David
- Alcazar Escudero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 82, S 8, H TO 38766, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-45
Empresa: EXTEN INNOVACIONES SL
Administrador Solidario
- Alcazar Escudero David
- Alcazar Escudero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 80, S 8, H TO 38766, I/A 1 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-45
Empresa: D'VINCI COCINAS SL
Administrador Unico
- Alcazar Escudero David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 159, S 8, H TO 34968, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-45
Empresa: D'VINCI COCINAS SL
Socio Único
- Alcazar Escudero David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 159, S 8, H TO 34968, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-45
Información de ALCAZAR ESCUDERO DAVID
Mostramos los datos de ALCAZAR ESCUDERO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAZAR ESCUDERO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos