ALCARAZ TRICIO PABLO
Informe ejecutivo de ALCARAZ TRICIO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCARAZ TRICIO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS MINERO-AMBIENTALES DEL EBRO SL | Apoderado | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ TRICIO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ TRICIO PABLO
Apoderado
- Alcaraz Tricio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 45, S 8, H LO 7764, I/A 6 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Empresa: SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA
Apoderado
- Alcaraz Tricio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37055 , F 194, S 8, H M 301913, I/A 136 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA
Apoderado
- Alcaraz Tricio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29574 , F 105, S 8, H M 301913, I/A 120 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Información de ALCARAZ TRICIO PABLO
Mostramos los datos de ALCARAZ TRICIO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ TRICIO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos