ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KREBEL 2022 SL | Apoderado Solidario | 01/04/2022 | |
JOSMIMAR 2015 SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | |
MARJOMITEX SL | Apoderado Solidario | 19/03/2021 | |
JOSPUNT TEXTIL 2009 SL | Administrador Solidario | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
Empresa: KREBEL 2022 SL
Apoderado Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48239 , F 171, S 8, H B 577087, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: JOSMIMAR 2015 SL
Apoderado Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 23, S 8, H B 458443, I/A 5 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: JOSMIMAR 2015 SL
Administrador Unico
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 23, S 8, H B 458443, I/A 4 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: MARJOMITEX SL
Apoderado Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45438 , F 203, S 8, H B 487771, I/A 4 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: MARJOMITEX SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
- Perez Carrion Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45438 , F 202, S 8, H B 487771, I/A 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: JOSMIGMAR PUNT SL
Liquidador
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40114 , F 58, S 8, H B 360743, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: JOSMIGMAR PUNT SL
Administrador Unico
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Liquidador
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40114 , F 58, S 8, H B 360743, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: MARJOMITEX SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
- Perez Carrion Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45438 , F 202, S 8, H B 487771, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Empresa: JOSMIMAR 2015 SL
Administrador Unico
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 22, S 8, H B 458443, I/A 1 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Empresa: JOSPUNT TEXTIL 2009 SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Rodriguez Jose Maria
- Perez Carrion Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41097 , F 160, S 8, H B 378806, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos