ALCARAZ LOLO ANA MARIA
Informe ejecutivo de ALCARAZ LOLO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCARAZ LOLO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIP CONTRACT SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
CUCURIS HOUSE SL | Administrador Unico | 27/04/2023 | |
INTERCISA MECANIZADOS SL | Administrador Unico | 14/05/2020 | |
VAXIMAR METAL SL | Administrador Unico | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ LOLO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ LOLO ANA MARIA
Empresa: EQUIP CONTRACT SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 213, S 8, H B 460899, I/A 4 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: CUCURIS HOUSE SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48365 , F 53, S 8, H B 581545, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: ORIGENS BCN SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47931 , F 166, S 8, H B 566715, I/A 2 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: ORIGENS BCN SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47931 , F 165, S 8, H B 566715, I/A 1 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Empresa: INTERCISA MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47301 , F 55, S 8, H B 547828, I/A 1 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: VAXIMAR METAL SL
Administrador Unico
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46938 , F 70, S 8, H B 535838, I/A 1 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: ARTICUS CONSULTING SL
Administrador
- Alcaraz Lolo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34857 , F 23, S 8, H B 252321, I/A 5 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Información de ALCARAZ LOLO ANA MARIA
Mostramos los datos de ALCARAZ LOLO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ LOLO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos