ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
Informe ejecutivo de ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DORMAVALENCIA ALOJAMIENTOS SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
DORMAVALENCIA CRONICA SL | Fundador | 30/11/2023 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
Empresa: DORMAVALENCIA REINO SL
Administrador Unico
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 78, S 8, H V 187738, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-46
Empresa: DORMAVALENCIA REINO SL
Administrador Unico
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 78, S 8, H V 187738, I/A 2 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-46
Empresa: DORMAVALENCIA REINO SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
- Dasi Tatay Consuelo
- Dasi Tatay Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 78, S 8, H V 187738, I/A 2 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-46
Empresa: DORMAVALENCIA ALOJAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 116, S 8, H V 187744, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-46
Empresa: DORMAVALENCIA ALOJAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
- Dasi Tatay Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 116, S 8, H V 187744, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-46
Empresa: DORMAVALENCIA CRONICA SL
Administrador Unico
Fundador
- Alcaraz Dasi Angel
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11476, L 8754, F 76, S 8, H V 214618, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-46
Empresa: DORMAVALENCIA REINO SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
- Dasi Tatay Consuelo
- Dasi Tatay Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 77, S 8, H V 187738, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-46
Empresa: DORMAVALENCIA ALOJAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Gonzalez Angel Javier
- Dasi Tatay Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10671, L 7952, F 115, S 8, H V 187744, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-46
Información de ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER
Mostramos los datos de ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ GONZALEZ ANGEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos