ALCARAZ GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de ALCARAZ GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCARAZ GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALKI PAVIMENTOS SL | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
HORMIPUL PAVIMENTOS SL | Administrador Unico | 13/10/2020 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ GARCIA JOSE
Empresa: ALKI PAVIMENTOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42468 , F 23, S 8, H M 751521, I/A 2 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: HORMIPUL PAVIMENTOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39272 , F 88, S 8, H M 697547, I/A 2 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: HORMIGONES PULIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcaraz Garcia Jose
- Calvo Calvo Beatriz
- Lorden Gabella Maria Isabel
Consejero
Presidente
Secretario
- Alcaraz Garcia Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7707 , F 137, S 8, H M 124621, I/A B (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: HORMIGONES PULIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcaraz Garcia Jose
- Calvo Calvo Beatriz
- Lorden Gabella Maria Isabel
Consejero
Presidente
Secretario
- Alcaraz Garcia Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7707 , F 136, S 8, H M 124621, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Empresa: HORMIGONES PULIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Garcia Jose
- Calvo Valle Ramiro
- Lorden Valle Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7707 , F 135, S 8, H M 124621, I/A 9 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Información de ALCARAZ GARCIA JOSE
Mostramos los datos de ALCARAZ GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos