ALCARAZ ESTRELLA RAMON
Informe ejecutivo de ALCARAZ ESTRELLA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALCARAZ ESTRELLA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMUR SA | Administrador Unico | 19/12/2013 | 16/08/2017 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA CONSUR SL | Administrador Unico | 12/07/2017 | |
ALGASUR SL | Administrador Unico | 18/08/2011 | |
ALGASUR SL | Liquidador | 18/08/2011 | 18/08/2011 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ ESTRELLA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ ESTRELLA RAMON
Empresa: ALMUR SA
Administrador Unico
- Alcaraz Estrella Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 66 , F 222, S 8, H AL 1677, I/A 10 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-04
Administrador Unico
- Alcaraz Estrella Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218 , F 117, S 8, H AL 6968, I/A 5 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-04
Empresa: ALMUR SA
Administrador Unico
- Alcaraz Estrella Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 66 , F 222, S 8, H AL 1677, I/A 9 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-04
Empresa: ALGASUR SL
Liquidador
- Alcaraz Estrella Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 194, S 8, H AL 854, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-04
Empresa: ALGASUR SL
Administrador Unico
- Alcaraz Estrella Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 194, S 8, H AL 854, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-04
Información de ALCARAZ ESTRELLA RAMON
Mostramos los datos de ALCARAZ ESTRELLA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ ESTRELLA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos