ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS MASIA E HIJOS SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | 19/06/2024 |
MAYORISTAS PESCADOS ALICANTE SL | Consejero | 29/07/2019 | |
PESCADOS MASIA E HIJOS SL | Apoderado | 10/10/2013 | 23/04/2019 |
PESCADOS MASIA E HIJOS SL | Apoderado | 23/04/2019 | |
PESCADOS LUANDA SL | Socio Unico | 24/11/2009 | 22/10/2014 |
PESCADOS LUANDA SL | Administrador Unico | 24/11/2009 | 22/10/2014 |
MAYORISTAS PESCADOS ALICANTE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
Empresa: MAYORISTAS PESCADOS ALICANTE SL
Consejero
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
- Garcia Gonzalez Ramon
- Perles Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 183, S 8, H A 79340, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-03
Empresa: PESCADOS MASIA E HIJOS SL
Apoderado
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
- Alcaraz Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 215, S 8, H A 73679, I/A 9 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-03
Empresa: PESCADOS LUANDA SL
Administrador Unico
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 90, S 8, H A 119223, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-03
Empresa: PESCADOS MASIA E HIJOS SL
Apoderado
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 215, S 8, H A 73679, I/A 8 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-03
Empresa: PESCADOS MASIA E HIJOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 215, S 8, H A 73679, I/A 7 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-03
Empresa: PESCADOS LUANDA SL
Administrador Unico
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 90, S 8, H A 119223, I/A 1 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-03
Empresa: PESCADOS LUANDA SL
Socio Único
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 90, S 8, H A 119223, I/A 1 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-03
Empresa: MAYORISTAS PESCADOS ALICANTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcaraz Cabrera Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 182, S 8, H A 79340, I/A 5 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-03
Información de ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE
Mostramos los datos de ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ CABRERA ANTONIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos