ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
Informe ejecutivo de ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMRA BUSINESS SL | Presidente | 20/03/2018 | |
IMRA BUSINESS SL | Consejero Delegado | 20/03/2018 | |
IMRA BUSINESS SL | Consejero | 20/03/2018 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
Empresa: IMRA BUSINESS SL
Consejero Delegado
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Consejero
- Alcaraz Alcaraz Pedro
- Alcaraz Diaz Isabel
- Alcaraz Diaz Manuela
- Alcaraz Diaz Raquel
Presidente
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 52, S 8, H A 139731, I/A 4 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-03
Empresa: IMRA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 52, S 8, H A 139731, I/A 4 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-03
Empresa: ALICAR TECHNICAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 112, S 8, H A 148333, I/A 2 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-03
Empresa: CHAPISTERIA TORRELLANO SC
Administrador Solidario
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 110, S 8, H A 148333, I/A 1 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-03
Empresa: CHAPISTERIA TORRELLANO SC
Administrador Solidario
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 110, S 8, H A 148333, I/A 1 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-03
Empresa: J&P ALCARAZ INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22612 , F 218, S 8, H M 404347, I/A 21 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: MARJAMI 2 SICAV
Consejero
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Entidad Gestora
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 10, S 8, H M 287261, I/A 25 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: MARJAMI 2 SICAV
Auditor
Consejero
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
- Valero Hernandez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 115, S 8, H M 287261, I/A 23 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Empresa: IMRA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 50, S 8, H A 139731, I/A 1 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-03
Empresa: J&P ALCARAZ INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Alcaraz Alcaraz Juan
- Alcaraz Alcaraz Pedro
- Valero Hernandez Juan Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Alcaraz Alcaraz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22612 , F 99, S 8, H M 404347, I/A 11 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
VER MAS ACTOS
Información de ALCARAZ ALCARAZ PEDRO
Mostramos los datos de ALCARAZ ALCARAZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ ALCARAZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos