ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PENINSULARES SIGLO SL | Liquidador | 02/11/2023 | |
INFORMACION Y MARKETING MALAGA SL | Apoderado | 20/06/2023 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
Empresa: INVERSIONES PENINSULARES SIGLO SL
Liquidador
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079, L 1992, F 96, S 8, H MA 56971, I/A 6 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Empresa: INVERSIONES PENINSULARES SIGLO SL
Administrador Unico
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079, L 1992, F 96, S 8, H MA 56971, I/A 6 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-29
Empresa: INFORMACION Y MARKETING MALAGA SL
Apoderado
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 41, S 8, H MA120649, I/A 4 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-29
Empresa: INFORMACION Y MARKETING MALAGA SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
- Perez Muñoz Molina Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 41, S 8, H MA120649, I/A 3 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-29
Empresa: INVERSIONES PENINSULARES SIGLO SL
Administrador Unico
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079, L 1992, F 95, S 8, H MA 56971, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-29
Empresa: MAYINOS SL
Administrador Unico
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827, L 740, F 138, S 8, H MA 24530, I/A 1 b (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-29
Empresa: INFORMA D & B MALAGA SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
- Perez Muñoz Molina Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207, L 4114, F 40, S 8, H MA120649, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-29
Empresa: STAR MILLENNIUM EUROPE SL
Administrador Unico
- Alcaraz Aguilar Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258, L 2171, F 73, S 8, H MA 61915, I/A 3 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-29
Información de ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ AGUILAR ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos