ALCALDE CEBAS ANA
Informe ejecutivo de ALCALDE CEBAS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCALDE CEBAS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANADERIA SATROT SL | Administrador Unico | 23/02/2015 | |
LUCERO ARANDA SL | Administrador Unico | 16/05/2014 | |
PANADERIA SATROT SL | Socio Unico | 10/09/2012 |
VINCULACIONES DE ALCALDE CEBAS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALDE CEBAS ANA
Empresa: PANADERIA SATROT SL
Administrador Unico
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 159, S 8, H BI 60877, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-48
Empresa: PANADERIA SATROT SL
Administrador Unico
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 159, S 8, H BI 60877, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-48
Empresa: LUCERO ARANDA SL
Administrador Unico
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 193, S 8, H S 29004, I/A 1 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-39
Empresa: LUCERO ARANDA SL
Socio Único
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 193, S 8, H S 29004, I/A 1 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-39
Empresa: PANADERIA SATROT SL
Administrador Unico
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 155, S 8, H BI 60877, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-48
Empresa: PANADERIA SATROT SL
Socio Único
- Alcalde Cebas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 155, S 8, H BI 60877, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-48
Información de ALCALDE CEBAS ANA
Mostramos los datos de ALCALDE CEBAS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALDE CEBAS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos