ALCALDE ARAMBURU MAURO
Informe ejecutivo de ALCALDE ARAMBURU MAURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCALDE ARAMBURU MAURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL | Apoderado | 13/03/2014 | |
CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL | Socio Unico | 04/06/2010 |
VINCULACIONES DE ALCALDE ARAMBURU MAURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALDE ARAMBURU MAURO
Empresa: CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL
Apoderado
- Alcalde Aramburu Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31798 , F 206, S 8, H M 325994, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Alcalde Aramburu Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18715 , F 126, S 8, H M 325994, I/A 7 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Empresa: CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL
Socio Único
- Alcalde Aramburu Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18715 , F 126, S 8, H M 325994, I/A 6 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Empresa: CASA CAMUÑAS RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Alcalde Aramburu Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18715 , F 126, S 8, H M 325994, I/A 4 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-28
Información de ALCALDE ARAMBURU MAURO
Mostramos los datos de ALCALDE ARAMBURU MAURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALDE ARAMBURU MAURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos