ALCALA GUTIERREZ MANUEL
Informe ejecutivo de ALCALA GUTIERREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCALA GUTIERREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLALMABAN TRAVI SL | Administrador Unico | 15/06/2023 | |
OLALMABAN TRAVI SL | Apoderado | 06/03/2015 |
VINCULACIONES DE ALCALA GUTIERREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALA GUTIERREZ MANUEL
Empresa: OLALMABAN TRAVI SL
Administrador Unico
- Alcala Gutierrez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 154, S 8, H MA126204, I/A 6 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-29
Empresa: OLALMABAN TRAVI SL
Administrador Unico
- Alcala Gutierrez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 153, S 8, H MA126204, I/A 5 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-29
Empresa: OLALMABAN TRAVI SL
Administrador Unico
- Alcala Gutierrez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 153, S 8, H MA126204, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-29
Empresa: OLALMABAN TRAVI SL
Apoderado
- Alcala Gutierrez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 152, S 8, H MA126204, I/A 2 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-29
Información de ALCALA GUTIERREZ MANUEL
Mostramos los datos de ALCALA GUTIERREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALA GUTIERREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos