ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
Informe ejecutivo de ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FALGARUM INVEST SL | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
FALGARUM SL | Administrador Solidario | 14/12/2022 | |
FALGARUM GASTRONOMICO SL | Administrador Unico | 03/02/2020 | |
FALGARUM PIZZA SL | Apoderado | 25/01/2019 | |
FALGARUM SL | Apoderado | 17/05/2018 | |
FALGARUM GASTRONOMICO SL | Apoderado | 17/10/2017 | |
COTXINO Y COCINA SL | Administrador Unico | 16/05/2016 | |
COTXINO Y COCINA SL | Apoderado Solidario | 14/07/2014 |
VINCULACIONES DE ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
Empresa: FALGARUM INVEST SL
Administrador Unico
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182269, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: FALGARUM SL
Administrador Solidario
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
- Garaizabal Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131, L 2044, F 12, S 8, H MA 58421, I/A 8 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-29
Empresa: FALGARUM GASTRONOMICO SL
Administrador Unico
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 198, S 8, H MA141540, I/A 5 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Empresa: FALGARUM PIZZA SL
Apoderado
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5803, L 4710, F 110, S 8, H MA148872, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
Empresa: FALGARUM SL
Apoderado
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131, L 2044, F 11, S 8, H MA 58421, I/A 7 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-29
Empresa: FALGARUM GASTRONOMICO SL
Apoderado
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 197, S 8, H MA141540, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
Empresa: FALGARUM GASTRONOMICO SL
Administrador Unico
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 197, S 8, H MA141540, I/A 2 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
Empresa: FALGARUM GASTRONOMICO SL
Administrador Unico
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 196, S 8, H MA141540, I/A 1 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-29
Empresa: COTXINO Y COCINA SL
Administrador Unico
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5292, L 4199, F 174, S 8, H MA123773, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-29
Empresa: COTXINO Y COCINA SL
Apoderado Solidario
- Alcala Belon Antonio
- Alcala Garaizabal Fernando Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5292, L 4199, F 173, S 8, H MA123773, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-29
Información de ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO
Mostramos los datos de ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALA GARAIZABAL FERNANDO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos