ALCAIN ARACAMA PEDRO
Informe ejecutivo de ALCAIN ARACAMA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCAIN ARACAMA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALKAIN PATRIMONIAL SL | Consejero | 01/02/2022 | |
MECANIZADOS ALKAIN SL | Consejero | 31/01/2022 |
VINCULACIONES DE ALCAIN ARACAMA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAIN ARACAMA PEDRO
Empresa: MECANIZADOS ALKAIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alcain Aracama Pedro
- Alcain Izaguirre Aimar
- Alcain Izaguirre Arkaitz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863 , F 151, S 8, H SS 18447, I/A 7 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-20
Empresa: ALKAIN PATRIMONIAL SL
Consejero
- Alcain Aracama Pedro
- Alcain Izaguirre Aimar
- Alcain Izaguirre Arkaitz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 117, S 8, H SS 44486, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20
Empresa: MEKA-ALKAIN SL
Consejero
- Alcain Aracama Pedro
- Alcain Izaguirre Aimar
- Alcain Izaguirre Arkaitz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 108, S 8, H SS 44484, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20
Empresa: MECANIZADOS ALKAIN SL
Consejero
- Alcain Aracama Pedro
- Alcain Izaguirre Aimar
- Alcain Izaguirre Arkaitz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863 , F 151, S 8, H SS 18447, I/A 5 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Empresa: MECANIZADOS ALKAIN SL
Administrador Solidario
- Alcain Aracama Pedro
- Izaguirre Zarauz Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863 , F 150, S 8, H SS 18447, I/A 3 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-20
Información de ALCAIN ARACAMA PEDRO
Mostramos los datos de ALCAIN ARACAMA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAIN ARACAMA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos