ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
Informe ejecutivo de ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLANUEVA DEL PITAMO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/01/2024 | |
VILLANUEVA DEL PITAMO SA | Consejero | 24/11/2023 |
VINCULACIONES DE ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
- Sanchez Bedoya Sanchez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008 , F 92, S 8, H SE 15255, I/A 34 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
- Rojas-marcos Sanchez-bedoya Bruno
- Sanchez Bedoya Parejo Marta
- Sanchez Bedoya Sanchez Julia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008 , F 92, S 8, H SE 15255, I/A 33 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
- Sanchez Bedoya Sanchez Julia
Consejero
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
- Rojas-marcos Sanchez-bedoya Bruno
- Sanchez Bedoya Parejo Federico Maximiliano
- Sanchez Bedoya Sanchez Julia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008 , F 92, S 8, H SE 15255, I/A 33 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
- Sanchez Bedoya Sanchez Julia
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 89, S 8, H SE 15255, I/A 26 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-41
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 88, S 8, H SE 15255, I/A 24 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Empresa: VILLANUEVA DEL PITAMO SA
Consejero
- Albo Sanchez Bedoya Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 87, S 8, H SE 15255, I/A 23 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Información de ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL
Mostramos los datos de ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBO SANCHEZ BEDOYA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos