ALBO QUINTANA DIANA
Informe ejecutivo de ALBO QUINTANA DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ALBO QUINTANA DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBO QUINTANA DIANA
Empresa: MESUSAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albo Quintana Alberto
- Albo Quintana Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 270870, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: STUDIO22 EVENTS SL
Liquidador Solidario
- Albo Quintana Diana
- Saenz De Pipaon Cortes Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 68, S 8, H M 762685, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: STUDIO22 EVENTS SL
Administrador Solidario
- Albo Quintana Diana
- Saenz De Pipaon Cortes Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 68, S 8, H M 762685, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: STUDIO22 EVENTS SL
Administrador Solidario
- Albo Quintana Diana
- Saenz De Pipaon Cortes Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43162 , F 66, S 8, H M 762685, I/A 1 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: CONSALCO SL
Apoderado Mancomunado
- Albo Quintana Alberto
- Albo Quintana Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19303 , F 137, S 8, H M 338206, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Información de ALBO QUINTANA DIANA
Mostramos los datos de ALBO QUINTANA DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBO QUINTANA DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos