ALBIZU MUGUIRA KEN
Informe ejecutivo de ALBIZU MUGUIRA KEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBIZU MUGUIRA KEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALKAN & EAST EUROPEAN HEALTH SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE ALBIZU MUGUIRA KEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIZU MUGUIRA KEN
Administrador Unico
- Albizu Muguira Ken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 4, S 8, H BI 63797, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Consejero Delegado
- Albizu Muguira Ken
Consejero
- Albizu Muguira Ken
- Arteta Marina Jose Luis
- Yañez Del Valle Andres
Presidente
Secretario
- Albizu Muguira Ken
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 4, S 8, H BI 63797, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Consejero
- Albizu Muguira Ken
- Arteta Marina Jose Luis
- Yañez Del Valle Andres
Presidente
Secretario
- Albizu Muguira Ken
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 3, S 8, H BI 63797, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
Administrador Solidario
- Albizu Muguira Ken
- Arteta Marina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 3, S 8, H BI 63797, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
Administrador Solidario
- Albizu Muguira Ken
- Arteta Marina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 2, S 8, H BI 63797, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Información de ALBIZU MUGUIRA KEN
Mostramos los datos de ALBIZU MUGUIRA KEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIZU MUGUIRA KEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos