ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
Informe ejecutivo de ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URKO CAPITAL SICAV | Consejero | 14/11/2014 | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
Empresa: URKO CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Albistegui Legarda Ander
- Albistegui Legarda Jorge
- Albistegui Ruiz Rafael
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32799 , F 197, S 8, H M 590406, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: URKO CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Albistegui Legarda Ander
- Albistegui Legarda Jorge
- Albistegui Ruiz Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32799 , F 196, S 8, H M 590406, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: URKO CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Albistegui Legarda Ander
- Albistegui Legarda Jorge
- Albistegui Ruiz Rafael
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32799 , F 193, S 8, H M 590406, I/A 1 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Información de ALBISTEGUI LEGARDA ANDER
Mostramos los datos de ALBISTEGUI LEGARDA ANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBISTEGUI LEGARDA ANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos