ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBERA SANZ SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
CASAS CON ENCANTO VALENCIA SL | Administrador Unico | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
Empresa: RIBERA SANZ SL
Apoderado
- Albir Dominguis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5998, L 3304, F 168, S 8, H V 58657, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: CASAS CON ENCANTO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Albir Dominguis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9896, L 7178, F 180, S 8, H V 163043, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-46
Empresa: CASAS CON ENCANTO VALENCIA SL
Socio Único
- Albir Dominguis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9896, L 7178, F 180, S 8, H V 163043, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-46
Empresa: REKINA HABITAT SL
Administrador Mancomunado
- Albeldo Bisbal Antonio
- Albir Dominguis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8971, L 6256, F 94, S 8, H V 131784, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Información de ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS
Mostramos los datos de ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIR DOMINGUIS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos