ALBIOL BALAGUER MIGUEL
Informe ejecutivo de ALBIOL BALAGUER MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBIOL BALAGUER MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPIEDADES TORMAVIL SL | Administrador Unico | 29/12/2020 | |
MI - MI INVEST SL | Administrador Unico | 29/01/2020 | |
PROPIEDADES TORMAVIL SL | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE ALBIOL BALAGUER MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIOL BALAGUER MIGUEL
Empresa: PROPIEDADES TORMAVIL SL
Administrador Unico
- Albiol Balaguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9273, L 6556, F 4, S 8, H V 141918, I/A 7 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Empresa: MI - MI INVEST SL
Administrador Unico
- Albiol Balaguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10780, L 8059, F 88, S 8, H V 191348, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-46
Empresa: ALBICOLER SL
Liquidador Solidario
- Albiol Balaguer Miguel
- Tortajada Trilles Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7874, L 5168, F 143, S 8, H V 98386, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-46
Empresa: ALBICOLER SL
Liquidador Solidario
- Albiol Balaguer Miguel
- Tortajada Trilles Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7874, L 5168, F 143, S 8, H V 98386, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-46
Empresa: PROPIEDADES TORMAVIL SL
Apoderado
- Albiol Balaguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9273, L 6556, F 2, S 8, H V 141918, I/A 2 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-46
Información de ALBIOL BALAGUER MIGUEL
Mostramos los datos de ALBIOL BALAGUER MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIOL BALAGUER MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos