ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NP MUSIC ALICANTE SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
NIT FESTIVAL SL | Administrador Unico | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
Empresa: NP MUSIC ALICANTE SL
Administrador Unico
- Albeza Tomas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 136, S 8, H A 179951, I/A 1 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-03
Empresa: SEVEN MUSIC TECHCLUB SL
Administrador Mancomunado
- Albeza Tomas Francisco Jose
- Muñoz Berrocal Jesus
- Sanchis Tomas Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 216, S 8, H A 124958, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-03
Empresa: SEVEN MUSIC TECHCLUB SL
Administrador Mancomunado
- Albeza Tomas Francisco Jose
- Muñoz Berrocal Jesus
- Sanchis Tomas Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 215, S 8, H A 124958, I/A 1 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-03
Empresa: NIT FESTIVAL SL
Administrador Unico
- Albeza Tomas Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 52, S 8, H A 97875, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-03
Empresa: NIT FESTIVAL SL
Administrador Mancomunado
- Albeza Tomas Francisco Jose
- Vicedo Maestre Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 52, S 8, H A 97875, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-03
Información de ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBEZA TOMAS FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos