ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
Informe ejecutivo de ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESIGN BUSINESS & VERIFICATION SERVICES SL | Administrador Solidario | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
Administrador Solidario
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
- Fernandez Santos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 121, S 8, H AS 48288, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-33
Apoderado
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 9, S 8, H AS 18565, I/A 20 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-33
Consejero Delegado
Consejero
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
- Garcia Gonzalez Jose Fernando
- Suarez Peon Jesus Manuel
- Zapico Zapico Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 8, S 8, H AS 18565, I/A 17 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-33
Consejero Delegado
Consejero
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
- Garcia Gonzalez Jose Fernando
- Suarez Peon Jesus Manuel
- Zapico Zapico Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 7, S 8, H AS 18565, I/A 15 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-33
Consejero Delegado
Consejero
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
- Garcia Gonzalez Jose Fernando
- Suarez Peon Jesus Manuel
- Zapico Zapico Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Albes Garcia Alejandra Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 7, S 8, H AS 18565, I/A 15 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-33
Información de ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA
Mostramos los datos de ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBES GARCIA ALEJANDRA JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos