ALBERTO ROLDAN NURIA
Informe ejecutivo de ALBERTO ROLDAN NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERTO ROLDAN NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QIPERT UGH GLOBAL SL | Apoderado | 24/03/2023 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
ALCALA INVERSIONES EUROPEAS SL | Apoderado | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE ALBERTO ROLDAN NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO ROLDAN NURIA
Empresa: QIPERT UGH GLOBAL SL
Apoderado
- Alberto Roldan Nuria
- Ares Gonzalez Marco Antonio
- Ares Gonzalez Paula
- Arrinda Sanzberro Patricia
- Ayuso Ayuso Laura
- Bañuelos Alonso Ana
- Beisty Berdun Isabel
- Cunill Gonzalez Montserrat
- Diego Gonzalez Enrique
- Duran Seidel Elena
- Fernandez Fernandez Tamara
- Fernandez Osuna Oscar
- Forton Salavert Jaime
- Fuentes Garcia Manuel
- Herdova Martina
- Lozano Rodriguez Sandra
- Martin Dobarco Paula
- Martin Rosado Yolanda
- Martinez Gomez Juan Jesus
- Merino De Gracia Yolanda
- Nuñez Dueñas Ana Raquel
- Ortiz Moreno Juan Carlos
- Ramirez Martin Laura
- Reyes Medina Lucia Hilenia
- Riberas Ortigosa Maria Jose
- Rodriguez Alfaro Salvador
- Sanchez Garcia Marta
- Yanguas Ortiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 82, S 8, H M 367751, I/A 420 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Alberto Roldan Nuria
- Andres Rodriguez Primitiva
- Bronusa Bronusa Tomas
- Caballero Sosa Sara
- Cabases Regal Carles
- Calzado Cañones Jose Luis
- Cespedes Gonzalez Susana
- Cordon Perez Victor Manuel
- Costa Lerin Elisabeth
- Duran Seidel Elena
- Espinosa De Los Monteros Freire Maria Jose
- Fernandez Fernandez Tamara
- Forton Salavert Jaime
- Garcia Ontoria Daniel
- Garcia-torres Pardo Nuria
- Garcia Torres Pardo Sandra
- Gomez Pozas Isabel
- Leon Ruiz Miguel Jesus
- Llorente Gonzalez Tomas Sergio
- Lopez Martinez David
- Moreno Quintero Jesus Pedro
- Mulargia Federico
- Palomares Martinez Ana
- Pizarro Nogues Alejandra
- Potente Guillen Manuel Julio
- Poyatos Alpiste Alan
- Ramirez Pozuelo Angel Luis
- Rebollo Terrones Laura
- Revilla Del Campo Maria De La O
- Rodriguez Feliz Ramona Elisa
- Salamanca Sanz Jose Miguel
- Sanchez Garcia Marta
- Sanchez Gonzalez Laura
- Sanchez Peñuela Juan Jose
- Sanchez Pomes Soledad Teresa
- Sarda Fernandez Cristian
- Serrano Oñate Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38452 , F 88, S 8, H M 155130, I/A 740 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Alberto Roldan Nuria
- Andres Rodriguez Primitiva
- Cabases Regal Carles
- Costa Lerin Elisabeth
- Duran Seidel Elena
- Forton Salavert Jaime
- Garcia Ontoria Daniel
- Gomez Pozas Isabel
- Llorente Gonzalez Tomas Sergio
- Lopez Martinez David
- Moreno Quintero Jesus Pedro
- Orna Carpena David
- Pizarro Nogues Alejandra
- Potente Guillen Manuel Julio
- Ramirez Pozuelo Angel Luis
- Salamanca Sanz Jose Miguel
- Sanchez Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38452 , F 88, S 8, H M 155130, I/A 739 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: ALCALA INVERSIONES EUROPEAS SL
Apoderado
- Alberto Roldan Nuria
- Antunez Cerrato Yolanda
- ASESORAMIENTO JURIDICO Y BRAND SL
- Bover Millera Emma
- Bover Millera Laura
- Campoy Abogados Cbe
- Erena Martinez Cristina
- Forton Salavert Jaime
- GESTORIA IGLESIAS SL
- Gonzalez Gomez Lorena
- Gosalbez Albero Jose Luis
- Juristas Y Economistas Para La Direccion Y Gestion
- Lozano Plazo Maria Jose
- Magrans Gomez Enrique
- Millan Blanco Jose
- Saez Perez Alberto
- Sanchez Garcia Marta
- Tatay Lopez Luis
- Trepat Atrian Pablo
- Vidal Carreras Jose Maria
- Yague Camacho David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30109 , F 149, S 8, H M 542020, I/A 4 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Información de ALBERTO ROLDAN NURIA
Mostramos los datos de ALBERTO ROLDAN NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO ROLDAN NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos