ALBERTO NICOLA ZOTTA
Informe ejecutivo de ALBERTO NICOLA ZOTTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERTO NICOLA ZOTTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCHON HISPANIA SL | Consejero | 17/05/2021 | 25/01/2023 |
MARCHON HISPANIA SL | Presidente | 17/05/2021 | 25/01/2023 |
MARCHON HISPANIA SL | Administrador Solidario | 17/05/2021 | |
MARCHON HISPANIA SL | Administrador Solidario | 05/01/2012 | 13/05/2019 |
MARCHON HISPANIA SL | Administrador Solidario | 13/05/2019 | 13/05/2019 |
VINCULACIONES DE ALBERTO NICOLA ZOTTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO NICOLA ZOTTA
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Consejero
- Alberto Nicola Zotta
Presidente
- Alberto Nicola Zotta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 133, S 8, H B 223250, I/A 15 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Consejero
- Alberto Nicola Zotta
- Kathleen Ann Melita
- Michael Arthur Paul Van Es
Presidente
- Alberto Nicola Zotta
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 133, S 8, H B 223250, I/A 14 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Alberto Nicola Zotta
- Philip Graham Hibbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 133, S 8, H B 223250, I/A 14 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Alberto Nicola Zotta
- Steven Arthur Wright
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32992 , F 118, S 8, H B 223250, I/A 10 N (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Alberto Nicola Zotta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 132, S 8, H B 223250, I/A 13 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Empresa: MARCHON HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Alberto Nicola Zotta
- Martin Alan Fox
- Steven Arthur Wright
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32992 , F 118, S 8, H B 223250, I/A 10 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de ALBERTO NICOLA ZOTTA
Mostramos los datos de ALBERTO NICOLA ZOTTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO NICOLA ZOTTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos