ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
Informe ejecutivo de ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INEIN TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 18/08/2016 | |
INEIN EDISEP Y DIGITAL HOME AIE | Liquidador Mancomunado | 18/08/2016 | |
INEIN TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
Empresa: INEIN EDISEP Y DIGITAL HOME AIE
Liquidador Mancomunado
- Alberto Mendoza Martinez
- Juan Francisco Navarro Tomas
- Mariano Martinez Aroca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 94, S 8, H MU 87481, I/A 2 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-30
Empresa: INEIN EDISEP Y DIGITAL HOME AIE
Consejero
- Alberto Mendoza Martinez
- Juan Francisco Navarro Tomas
- Mariano Martinez Aroca
Presidente
Secretario
- Alberto Mendoza Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 94, S 8, H MU 87481, I/A 2 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-30
Empresa: INEIN TELECOMUNICACIONES SL
Socio Único
- Alberto Mendoza Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 12, S 8, H MU 76856, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-30
Empresa: INEIN EDISEP Y DIGITAL HOME AIE
Consejero
- Alberto Mendoza Martinez
- Juan Francisco Navarro Tomas
- Mariano Martinez Aroca
Presidente
Secretario
- Alberto Mendoza Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 93, S 8, H MU 87481, I/A 1 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-30
Empresa: INEIN TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Alberto Mendoza Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 11, S 8, H MU 76856, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Información de ALBERTO MENDOZA MARTINEZ
Mostramos los datos de ALBERTO MENDOZA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO MENDOZA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos