ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
Informe ejecutivo de ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANT-GARDE SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Socio Unico | 11/05/2017 | |
AVANT-GARDE SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 11/05/2017 | |
ARQUIPOLIS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP | Socio Unico | 05/01/2009 | |
ARQUIPOLIS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP | Soc.Prof. | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
Administrador Solidario
- Alberto Martinez Miñano
- Javier Martinez Miñano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1702 , F 182, S 8, H MU 34458, I/A 4 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-30
Administrador Unico
- Alberto Martinez Miñano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 122, S 8, H MU 92950, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-30
Socio Único
- Alberto Martinez Miñano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 122, S 8, H MU 92950, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-30
Empresa: SOL Y VINO RESIDENCIAL SL
Administrador Mancomunado
- Alberto Martinez Miñano
- Guillermo Antonio Sanchez Bruno
- Pedro Jose Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 51, S 8, H MU 55026, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-30
Empresa: SUN AND WINE RESSORT SL
Administrador Mancomunado
- Alberto Martinez Miñano
- Guillermo Antonio Sanchez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 29, S 8, H MU 55015, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-30
Soc.Prof.
- Alberto Martinez Miñano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 49, S 8, H MU 48732, I/A 3 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-30
Socio Único
- Alberto Martinez Miñano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 48, S 8, H MU 48732, I/A 2 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-30
Información de ALBERTO MARTINEZ MIÑANO
Mostramos los datos de ALBERTO MARTINEZ MIÑANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO MARTINEZ MIÑANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos