ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Informe ejecutivo de ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES IÑAKI SL | Administrador Solidario | 12/11/2014 | |
LLEVADOO ESPAÑA SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Empresa: ALBERTO E IGNACIO SL
Administrador Solidario
- Alberto Fernandez Lopez
- Alonso Arias Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 161, S 8, H LU 8827, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-27
Empresa: LLEVADOO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Alberto Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 154, S 8, H MU 80656, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-30
Empresa: LLEVADOO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Alberto Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 151, S 8, H MU 80656, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Información de ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Mostramos los datos de ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos