ALBERTO CAMBIERI
Informe ejecutivo de ALBERTO CAMBIERI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERTO CAMBIERI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 22/10/2014 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 06/03/2014 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 25/04/2013 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 08/11/2011 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 29/12/2010 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 26/03/2010 | |
ENARTIS SEPSA SA | Consejero | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE ALBERTO CAMBIERI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO CAMBIERI
Empresa: ENARTIS SEPSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 153, S 8, H B 72489, I/A 79 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Empresa: ENARTIS SEPSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 153, S 8, H B 72489, I/A 78 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PENEDES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 152, S 8, H B 72489, I/A 76 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PENEDES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 152, S 8, H B 72489, I/A 75 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PENEDES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Paolo Veneziano
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 151, S 8, H B 72489, I/A 73 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-08
Empresa: SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PENEDES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Paolo Veneziano
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 150, S 8, H B 72489, I/A 72 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08
Empresa: SOCIEDAD EXPENDEDORA DEL PENEDES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Cambieri
- Fabrizio Zenone
- Osta Perea Gaspar
- Paolo Veneziano
- Pier Mario Ticozzelli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 149, S 8, H B 72489, I/A 68 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de ALBERTO CAMBIERI
Mostramos los datos de ALBERTO CAMBIERI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO CAMBIERI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos