ALBERT SAGRERA COLL
Informe ejecutivo de ALBERT SAGRERA COLL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERT SAGRERA COLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUINATS EIXAMPLE SL | Administrador Mancomunado | 08/05/2023 |
VINCULACIONES DE ALBERT SAGRERA COLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT SAGRERA COLL
Empresa: CUINATS EIXAMPLE SL
Administrador Mancomunado
- Albert Sagrera Coll
- Oscar Jose Cusso Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 71, S 8, H GI 72193, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-17
Empresa: SAGRERA-ALBERTI SL
Liquidador
- Albert Sagrera Coll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 33, S 8, H GI 62939, I/A 2 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-17
Empresa: SAGRERA-ALBERTI SL
Administrador Solidario
- Albert Sagrera Coll
- Maria Dolores Alberti Puig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 33, S 8, H GI 62939, I/A 2 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-17
Empresa: SAGRERA-ALBERTI SL
Administrador Solidario
- Albert Sagrera Coll
- Maria Dolores Alberti Puig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 32, S 8, H GI 62939, I/A 1 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-17
Información de ALBERT SAGRERA COLL
Mostramos los datos de ALBERT SAGRERA COLL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT SAGRERA COLL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos