ALBERT LLEAL GRAU
Informe ejecutivo de ALBERT LLEAL GRAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERT LLEAL GRAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEAL I TULSA & ASSOCIATS SL | Administrador Solidario | 12/08/2021 |
VINCULACIONES DE ALBERT LLEAL GRAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT LLEAL GRAU
Empresa: ENJOY DRINK 2013 SL
Administrador Unico
- Albert Lleal Grau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2920 , F 124, S 8, H GI 54645, I/A 4 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-17
Empresa: LLEAL I TULSA & ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Albert Lleal Grau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 149, S 8, H GI 15397, I/A 4 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-17
Empresa: ENJOY DRINK 2013 SL
Administrador Unico
- Albert Lleal Grau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2920 , F 124, S 8, H GI 54645, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-17
Empresa: ENJOY DRINK 2013 SL
Administrador Solidario
- Albert Grabulosa Sabater
- Albert Lleal Grau
- Jordi Congost Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2920 , F 124, S 8, H GI 54645, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-17
Empresa: ENJOY DRINK 2013 SL
Socio Único
- Albert Lleal Grau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2920 , F 124, S 8, H GI 54645, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-17
Empresa: ENJOY DRINK 2013 SL
Administrador Solidario
- Albert Grabulosa Sabater
- Albert Lleal Grau
- Jordi Congost Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2920 , F 121, S 8, H GI 54645, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Información de ALBERT LLEAL GRAU
Mostramos los datos de ALBERT LLEAL GRAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT LLEAL GRAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos