ALBERT JUHER ADROER
Informe ejecutivo de ALBERT JUHER ADROER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERT JUHER ADROER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIFES SRL | Apoderado Mancomunado | 19/02/2024 | |
BRIOLF GROUP SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/03/2021 | |
BRIOLF GROUP SL | Consejero | 10/03/2021 | |
BRIOLF GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 17/02/2020 | |
DEXIA SYSTEM SL | Apoderado | 20/04/2018 | |
ROBERLO SA | Apoderado Mancomunado | 02/01/2018 |
VINCULACIONES DE ALBERT JUHER ADROER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT JUHER ADROER
Empresa: BRIFES SRL
Apoderado Mancomunado
- Albert Juher Adroer
- Llorenc Juher Adroer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 17, S 8, H GI 74147, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-17
Empresa: BRIOLF GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Albert Juher Adroer
- Llorenc Juher Adroer
Consejero
- Albert Juher Adroer
- Jaume Juher Iglesias
- Llorenc Juher Adroer
- Xavier Sague Casellas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 62, S 8, H GI 61424, I/A 9 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-17
Empresa: BRIOLF GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Albert Juher Adroer
- Llorenc Juher Adroer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 61, S 8, H GI 61424, I/A 7 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-17
Empresa: DEXIA SYSTEM SL
Apoderado
- Albert Juher Adroer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 157, S 8, H GI 2787, I/A 30 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-17
Empresa: ROBERLO SA
Apoderado Mancomunado
- Albert Juher Adroer
- Llorenc Juher Adroher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 67, S 8, H GI 6765, I/A 50 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-17
Información de ALBERT JUHER ADROER
Mostramos los datos de ALBERT JUHER ADROER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT JUHER ADROER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos