ALBERT JAN VAN ZELM
Informe ejecutivo de ALBERT JAN VAN ZELM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBERT JAN VAN ZELM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVEL SUPPORT BARCELONA SL | Liquidador | 25/06/2019 | 25/06/2019 |
TRAVEL SUPPORT BARCELONA SL | Administrador Unico | 04/12/2012 | 25/06/2019 |
SERKET BARCELONA SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | 18/03/2016 |
VINCULACIONES DE ALBERT JAN VAN ZELM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT JAN VAN ZELM
Empresa: TRAVEL SUPPORT BARCELONA SL
Liquidador
- Albert Jan Van Zelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43480 , F 24, S 8, H B 430228, I/A 2 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Empresa: TRAVEL SUPPORT BARCELONA SL
Administrador Unico
- Albert Jan Van Zelm
Liquidador
- Albert Jan Van Zelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43480 , F 24, S 8, H B 430228, I/A 2 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Empresa: SERKET BARCELONA SL
Administrador Unico
- Albert Jan Van Zelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 199, S 8, H B 467619, I/A 3 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
Empresa: SERKET BARCELONA SL
Administrador Unico
- Albert Jan Van Zelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 198, S 8, H B 467619, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: TRAVEL SUPPORT BARCELONA SL
Administrador Unico
- Albert Jan Van Zelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43480 , F 22, S 8, H B 430228, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Información de ALBERT JAN VAN ZELM
Mostramos los datos de ALBERT JAN VAN ZELM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT JAN VAN ZELM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos