ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
Informe ejecutivo de ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SFERUM FITNESS SL | Administrador Unico | 10/07/2024 | |
JALUPAVIHER SL | Administrador Unico | 11/05/2021 |
VINCULACIONES DE ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
Empresa: SFERUM FITNESS SL
Administrador Unico
- Albert Gimeno Asesores Gestion Integral De Empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 48206, I/A 1 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-12
Empresa: HRMIMPROVING & ASOCIADOS SL
Liquidador
- Albert Gimeno Asesores Gestion Integral De Empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 79, S 8, H CS 35351, I/A 3 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-12
Empresa: HRMIMPROVING & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Albert Gimeno Asesores Gestion Integral De Empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 79, S 8, H CS 35351, I/A 3 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-12
Empresa: JALUPAVIHER SL
Administrador Unico
- Albert Gimeno Asesores Gestion Integral De Empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 141, S 8, H CS 20217, I/A 6 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-12
Empresa: HRMIMPROVING & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Albert Gimeno Asesores Gestion Integral De Empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 79, S 8, H CS 35351, I/A 2 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-12
Información de ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA
Mostramos los datos de ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT GIMENO ASESORES GESTION INTEGRAL DE EMPRESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos