ALBERT FABRA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ALBERT FABRA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERT FABRA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOVIRGENEXTRA CONSULTORIA SL | Socio Unico | 06/02/2020 | |
YOVIRGENEXTRA CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 06/02/2020 | |
PACO JORGE TRADING CONSULTING SL | Administrador Unico | 16/07/2014 | |
SIERRA IBERICA COMPAÑIA ALIMENTARIA DE JAMONES SL | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 |
VINCULACIONES DE ALBERT FABRA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT FABRA FRANCISCO
Empresa: YOVIRGENEXTRA CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Albert Fabra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10785, L 8064, F 83, S 8, H V 191523, I/A 1 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-46
Empresa: YOVIRGENEXTRA CONSULTORIA SL
Socio Único
- Albert Fabra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10785, L 8064, F 83, S 8, H V 191523, I/A 1 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-46
Empresa: GORESVA SL
Administrador Unico
- Albert Fabra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6173, L 3479, F 26, S 8, H V 62340, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-46
Empresa: PETS SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Albert Fabra Francisco
- Negro Viñes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9248, L 6531, F 186, S 8, H V 141123, I/A 2 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-46
Empresa: PETS SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Albert Fabra Francisco
- Negro Viñes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9248, L 6531, F 185, S 8, H V 141123, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-46
Administrador Mancomunado
- Albert Fabra Francisco
- FUNDISFIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228, L 6511, F 160, S 8, H V 140440, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-46
Información de ALBERT FABRA FRANCISCO
Mostramos los datos de ALBERT FABRA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT FABRA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos