ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
Informe ejecutivo de ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | 13/12/2018 |
CERTIKIN POOL IBERICA SL | Apoderado | 14/08/2009 | 17/01/2014 |
INQUEVAP ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 15/11/2013 | |
INQUEVAP ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2013 | |
INQUEVAP ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 17/07/2009 | |
INQUEVAP ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
Empresa: FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Alberola Martinez Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46532 , F 91, S 8, H B 33280, I/A 144 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Alberola Martinez Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43003 , F 140, S 8, H B 33280, I/A 120 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: INQUEVAP ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado
- Alberola Martinez Jose Jaime
- Aquilue Ferrer Jose Manuel
- Gracia Corniel Vicente
- Gracia Corniel Vicente
Apoderado Solidario
- Alberola Martinez Jose Jaime
- Aquilue Ferrer Jose Manuel
- Gracia Corniel Vicente
- Gracia Corniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 39, S 8, H HU 3663, I/A 29 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-22
Empresa: CERTIKIN POOL IBERICA SL
Apoderado
- Alberola Martinez Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 80, S 8, H B 341246, I/A 27 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Empresa: INQUEVAP ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado
- Alberola Martinez Jose Jaime
- Gracia Corniel Vicente
Apoderado Solidario
- Alberola Martinez Jose Jaime
- Gracia Corniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 37, S 8, H HU 3663, I/A 23 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-22
Información de ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME
Mostramos los datos de ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBEROLA MARTINEZ JOSE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos