ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANON ESPAÑA SA | Apoderado | 04/01/2011 | 05/03/2013 |
SISTEMAS DE OFICINA DE ALICANTE SA | Apoderado Mancomunado | 06/04/2010 | 14/02/2012 |
VINCULACIONES DE ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: CANON ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alberich Mariages Maria-antonia
- Alberola Blazquez Maria Del Carmen
- Bamba Ryoichi
- Reduello Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29154 , F 149, S 8, H M 93003, I/A 215 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: CANON ESPAÑA SA
Apoderado
- Alberola Blazquez Maria Del Carmen
- Serrano Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9881 , F 215, S 8, H M 93003, I/A 190 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: SISTEMAS DE OFICINA DE ALICANTE SA
Apoderado Mancomunado
- Alberola Blazquez Maria Del Carmen
- Alonso Alvarez Luis
- Crespo Carrascosa Jose Enrique
- Hoyas Cadenas Juan Andres
- Mazon Born Manuel Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 141, S 8, H A 10597, I/A 26 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-03
Información de ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBEROLA BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos