ALBERO JORDA JORGE
Informe ejecutivo de ALBERO JORDA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALBERO JORDA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACABADOS BAÑERES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/01/2009 | 09/04/2015 |
ACABADOS BAÑERES SA | Consejero | 07/01/2009 | 09/04/2015 |
C. BARCELO ASOGESTEX SL | Liquidador | 23/04/2013 | 23/04/2013 |
C. BARCELO ASOGESTEX SL | Administrador Unico | 19/08/2010 | 23/04/2013 |
GEOTECNITEX SL | Administrador Unico | 11/03/2013 | |
GEOTECNITEX SL | Liquidador | 11/03/2013 | 11/03/2013 |
EURONAPA SA | Administrador Unico | 31/03/2011 | |
JORGE ALBERO PASCUAL SL | Administrador Unico | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE ALBERO JORDA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERO JORDA JORGE
Empresa: ACABADOS BAÑERES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albero Jorda Jorge
- Ferre Frances Jose
- Mateos Vidal Santiago
- Sempere Enrique. Jose Manuel
Consejero
- Albero Jorda Jorge
- Ferre Frances Jose
- Mateos Vidal Santiago
- Sempere Enrique. Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 124, S 8, H A 20530, I/A 6 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-03
Empresa: C. BARCELO ASOGESTEX SL
Liquidador
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 48, S 8, H A 67144, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-03
Empresa: C. BARCELO ASOGESTEX SL
Administrador Unico
- Albero Jorda Jorge
Liquidador
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 48, S 8, H A 67144, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-03
Empresa: GEOTECNITEX SL
Liquidador
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 199, S 8, H A 32643, I/A 4 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-03
Empresa: GEOTECNITEX SL
Administrador Unico
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 199, S 8, H A 32643, I/A 4 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-03
Empresa: EURONAPA SA
Administrador Unico
- Albero Jorda Jorge
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 70, S 8, H A 118225, I/A 4 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-03
Empresa: C. BARCELO ASOGESTEX SL
Administrador Unico
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 47, S 8, H A 67144, I/A 3 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-03
Empresa: JORGE ALBERO PASCUAL SL
Administrador Unico
- Albero Jorda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 57, S 8, H A 5014, I/A 7 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-03
Empresa: ACABADOS BAÑERES SA
Consejero
- Albero Jorda Jorge
- Ferre Frances Jose
- Mateos Vidal Santiago
- Sempere Enrique. Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 124, S 8, H A 20530, I/A 5 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-03
Empresa: ACABADOS BAÑERES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albero Jorda Jorge
- Ferre Frances Jose
- Mateos Vidal Santiago
- Sempere Enrique. Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 124, S 8, H A 20530, I/A 5 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-03
VER MAS ACTOS
Información de ALBERO JORDA JORGE
Mostramos los datos de ALBERO JORDA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERO JORDA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos