ALBERO FORTE CARLOS
Informe ejecutivo de ALBERO FORTE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERO FORTE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERO FORTE GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
AMBIENTES AMA HOGAR SL | Apoderado Solidario | 23/08/2023 | |
ALBERO FORTE SL | Apoderado Solidario | 23/08/2023 | |
ALBERO FORTE COMPOSITE SL | Apoderado Solidario | 22/08/2023 |
VINCULACIONES DE ALBERO FORTE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERO FORTE CARLOS
Empresa: ALBERO FORTE GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Albero Forte Carlos
- Forte Martinez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4640 , F 41, S 8, H A 189686, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-03
Empresa: AMBIENTES AMA HOGAR SL
Apoderado Solidario
- Albero Forte Carlos
- Forte Martinez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 131, S 8, H A 36652, I/A 13 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-03
Empresa: ALBERO FORTE SL
Apoderado Solidario
- Albero Forte Carlos
- Forte Martinez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 173, S 8, H A 76248, I/A 16 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-03
Empresa: ALBERO FORTE COMPOSITE SL
Apoderado Solidario
- Albero Forte Carlos
- Forte Martinez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3590 , F 92, S 8, H A 129164, I/A 10 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-03
Empresa: GAF MANUFACTURING SL
Liquidador
- Albero Forte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 119, S 8, H A 150192, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: GAF MANUFACTURING SL
Administrador Unico
- Albero Forte Carlos
Liquidador
- Albero Forte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 119, S 8, H A 150192, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: AMBIENTES AMA HOGAR SL
Apoderado
- Albero Forte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 130, S 8, H A 36652, I/A 10 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-03
Empresa: ALBERO FORTE COMPOSITE SL
Apoderado
- Albero Forte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3590 , F 91, S 8, H A 129164, I/A 4 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-03
Empresa: ALBERO FORTE SL
Apoderado
- Albero Forte Carlos
- Forte Martinez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 220, S 8, H A 76248, I/A 10 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-03
Empresa: ALBERO FORTE SL
Apoderado
- Albero Forte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 219, S 8, H A 76248, I/A 8 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-03
VER MAS ACTOS
Información de ALBERO FORTE CARLOS
Mostramos los datos de ALBERO FORTE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERO FORTE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos