ALBERICH OLLE JAVIER
Informe ejecutivo de ALBERICH OLLE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALBERICH OLLE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SL | Apoderado | 26/06/2013 | 14/10/2014 |
SITEC DE SERVICIOS GENERALES SL | Apoderado | 27/06/2013 | 14/10/2014 |
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado | 19/05/2014 | |
ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado | 13/03/2014 | |
BROCOLI SL | Apoderado Solidario | 28/05/2013 | 18/07/2013 |
VINCULACIONES DE ALBERICH OLLE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERICH OLLE JAVIER
Apoderado
- Alberich Olle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 13, S 8, H SE 44532, I/A 27 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-41
Empresa: SITEC DE SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado
- Alberich Olle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 225, S 8, H SE 54354, I/A 14 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-41
Empresa: PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alberich Olle Javier
- Bernal Bravo Luis Felipe
- Daria Herrera Dolores
- Darias Herrera Maria Dolores
- Feliz Garcia Eutimio
- Fondon Alviz Alfredo
- Garcia Cardador Angelina
- Garcia Martinez Jose
- Lerga Zalduondo Jon Patxi
- Lopez Vergara Jose Antonio
- Martinez Esteban Jesus
- Merida Linares Miguel Angel
- Montero Aldeanueva Miguel Juan
- Morales Henares Juan Jesus
- Palomar Fernandez Oscar
- Rodriguez Sanchez Jorge
- Soto Tolosa Jose Maria
- Treviño Gomez Casero Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30931 , F 177, S 8, H M 869, I/A 238 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alberich Olle Javier
- Bernal Bravo Luis Felipe
- Cruz Lopez Juan Antonio
- Daria Herrera Dolores
- Darias Herrera Maria Dolores
- Feliz Garcia Eutimio
- Fondon Alviz Alfredo
- Garcia Cardador Angelina
- Garcia Martinez Jose
- Lerga Zalduondo Jon Patxi
- Lopez Vergara Jose Antonio
- Martinez Esteban Jesus
- Merida Linares Miguel Angel
- Montero Aldeanueva Miguel Juan
- Morales Henares Juan Jesus
- Palomar Fernandez Oscar
- Reyes Duran Jose Antonio
- Rodriguez Sanchez Jorge
- Romero Galvez Angel
- Soto Tolosa Jose Maria
- Treviño Gomez Casero Amelia
- Valenzuela Claros Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 8, S 8, H M 5229, I/A 229 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: BROCOLI SL
Apoderado Solidario
- Alberich Olle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 4048, F 45, S 8, H MA 24445, I/A 16 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-29
Empresa: SITEC DE SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado
- Alberich Olle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 224, S 8, H SE 54354, I/A 12 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Apoderado
- Alberich Olle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4479 , F 138, S 8, H SE 44532, I/A 23 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Empresa: BROCOLI SL
Apoderado Solidario
- Alberich Olle Javier
- Bachs Salvado Meritxell
- Camara Cervigon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 4048, F 44, S 8, H MA 24445, I/A 14 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-29
Información de ALBERICH OLLE JAVIER
Mostramos los datos de ALBERICH OLLE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERICH OLLE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos