ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA | Apoderado | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
Empresa: PLAY-OFF SALUT I ESPORT SL
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
- Nadal Tuset Josep
- Valls Camp Javier
Presidente
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
- Nadal Tuset Josep
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42274 , F 137, S 8, H B 406374, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: PLAY OFF SALUT SL
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
- Nadal Tuset Josep
- Valls Camp Javier
Presidente
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
- Valls Camp Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 164, S 8, H B 366519, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-08
Empresa: PUTXET SPORT AIE
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
- Roca Serentill Antonio
- Sole Escola Pere Valenti
- Valdes Martinez Ferran
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40209 , F 135, S 8, H B 359360, I/A 5 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: ATENEU LES BASES AIE
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41918 , F 94, S 8, H B 395473, I/A 6 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Empresa: PLAY OFF INFORMATICA SL
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 185, S 8, H B 366521, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
Apoderado
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42551 , F 185, S 8, H B 23609, I/A 578 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39929 , F 64, S 8, H B 357202, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Consejero
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41437 , F 205, S 8, H B 384966, I/A 6 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: PLAY OFF CONSULTING SL
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
Secretario
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 134, S 8, H B 356054, I/A 6 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Empresa: PARC DEL GARRAF SPORT AIE
Consejero Delegado Mancomunado
- Alberich Llaveria Josep Maria
Consejero
- Alberich Llaveria Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35201 , F 213, S 8, H B 262429, I/A 5 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
VER MAS ACTOS
Información de ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERICH LLAVERIA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos