ALBERICH LARGUIER PEDRO
Informe ejecutivo de ALBERICH LARGUIER PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBERICH LARGUIER PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO ALBERICH SA | Presidente | 25/11/2013 | 23/10/2014 |
FRANCISCO ALBERICH SA | Consejero | 25/11/2013 | 23/10/2014 |
FRANCISCO ALBERICH SA | Consejero Delegado | 25/11/2013 | 23/10/2014 |
FRANCISCO ALBERICH SA | Presidente | 06/07/2009 | 25/11/2013 |
FRANCISCO ALBERICH SA | Consejero | 06/07/2009 | 25/11/2013 |
FRANCISCO ALBERICH SA | Consejero Delegado | 06/07/2009 | 25/11/2013 |
CAR RECYCLING ALBERICH CATALUNYA SL | Presidente | 30/10/2009 | |
CAR RECYCLING ALBERICH CATALUNYA SL | Consejero | 30/10/2009 | |
FRANCISCO ALBERICH SA | Apoderado | 06/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALBERICH LARGUIER PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERICH LARGUIER PEDRO
Empresa: FRANCISCO ALBERICH SA
Consejero Delegado
- Alberich Larguier Pedro
Consejero
- Alberich Larguier Pedro
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 123, S 8, H B 11819, I/A 39 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Empresa: FRANCISCO ALBERICH SA
Consejero Delegado
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
Consejero
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
- Sanchez Rodilla Jose Maria
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 122, S 8, H B 11819, I/A 37 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-08
Empresa: FRANCISCO ALBERICH SA
Consejero Delegado
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
Consejero
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
- Sanchez Rodilla Jose Maria
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 122, S 8, H B 11819, I/A 37 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-08
Empresa: CAR RECYCLING ALBERICH CATALUNYA SL
Consejero
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38854 , F 90, S 8, H B 338260, I/A 3 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: FRANCISCO ALBERICH SA
Consejero Delegado
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
Consejero
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
- Sanchez Rodilla Jose Maria
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 18, S 8, H B 11819, I/A 30 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Empresa: FRANCISCO ALBERICH SA
Apoderado
- Alberich Larguier Pedro
Consejero Delegado
Consejero
- Alberich De Castro Francisco Javier
- Alberich De Castro Pedro Francisco
- Alberich Larguier Pedro
- Sanchez Rodilla Jose Maria
Presidente
- Alberich Larguier Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 18, S 8, H B 11819, I/A 30 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Información de ALBERICH LARGUIER PEDRO
Mostramos los datos de ALBERICH LARGUIER PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERICH LARGUIER PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos