ALBELLA CERVERA GILBERTO
Informe ejecutivo de ALBELLA CERVERA GILBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBELLA CERVERA GILBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICONICA FASHION SL | Administrador Unico | 15/11/2019 | |
MAURO COLECCION HOMBRE SL | Socio Unico | 06/08/2012 | |
MAURO COLECCION HOMBRE SL | Administrador Unico | 06/08/2012 |
VINCULACIONES DE ALBELLA CERVERA GILBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBELLA CERVERA GILBERTO
Empresa: ICONICA FASHION SL
Administrador Unico
- Albella Cervera Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732, L 1293, F 213, S 8, H CS 40042, I/A 2 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-12
Empresa: ITALIAN STYLE VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Li Lingling Jin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541, L 1103, F 99, S 8, H CS 32197, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-12
Empresa: ITALIAN STYLE VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Li Lingling Jin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541, L 1103, F 99, S 8, H CS 32197, I/A 3 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-12
Empresa: ITALIAN STYLE VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Perez Alfaro Enrique Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541, L 1103, F 99, S 8, H CS 32197, I/A 3 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-12
Empresa: INNOVATE 13 SL
Liquidador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Broch Folch Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621, L 1183, F 209, S 8, H CS 35489, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-12
Empresa: INNOVATE 13 SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Broch Folch Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621, L 1183, F 209, S 8, H CS 35489, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-12
Empresa: ITALIAN STYLE VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Perez Alfaro Enrique Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541, L 1103, F 99, S 8, H CS 32197, I/A 2 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-12
Empresa: ITALIAN STYLE VILLARREAL SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Garcia Vidal Ricardo
- Garcia Vidal Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541, L 1103, F 99, S 8, H CS 32197, I/A 2 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-12
Empresa: INNOVATE 13 SL
Administrador Solidario
- Albella Cervera Gilberto
- Broch Folch Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621, L 1183, F 209, S 8, H CS 35489, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-12
Empresa: MAURO COLECCION HOMBRE SL
Administrador Unico
- Albella Cervera Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599, L 1161, F 18, S 8, H CS 34509, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-12
VER MAS ACTOS
Información de ALBELLA CERVERA GILBERTO
Mostramos los datos de ALBELLA CERVERA GILBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBELLA CERVERA GILBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos