ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLASANA2019 SL | Apoderado | 30/12/2019 | 08/09/2020 |
BLASANA2019 SL | Liquidador | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
BLASANA2019 SL | Apoderado Solidario | 16/10/2019 | 30/12/2019 |
MECANIZADOS ALBARRAN SL | Administrador Solidario | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
Empresa: BLASANA2019 SL
Liquidador
- Albarran Alvarez Blas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 24, S 8, H PO 65819, I/A 5 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-36
Empresa: BLASANA2019 SL
Administrador Unico
Liquidador
- Albarran Alvarez Blas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 24, S 8, H PO 65819, I/A 5 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-36
Empresa: BLASANA2019 SL
Apoderado
- Albarran Alvarez Blas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 23, S 8, H PO 65819, I/A 4 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-36
Empresa: BLASANA2019 SL
Apoderado Solidario
- Albarran Alvarez Blas Francisco
- Martinez Carretero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 23, S 8, H PO 65819, I/A 3 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-36
Empresa: BLASANA2019 SL
Apoderado Solidario
- Albarran Alvarez Blas Francisco
- Martinez Carretero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 22, S 8, H PO 65819, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-36
Empresa: MECANIZADOS ALBARRAN SL
Administrador Solidario
- Albarran Alvarez Blas Francisco
- Albarran Alvarez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19862 , F 112, S 8, H M 349995, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Información de ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO
Mostramos los datos de ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBARRAN ALVAREZ BLAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos