ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
Informe ejecutivo de ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAGRO-FOS SL | Administrador Unico | 18/10/2023 | |
CITROFENIX SL | Administrador Unico | 06/11/2015 | |
TEAGRO-FOS SL | Apoderado | 03/09/2013 |
VINCULACIONES DE ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
Empresa: TEAGRO-FOS SL
Administrador Unico
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 86, S 8, H H 9047, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-21
Empresa: CITROFENIX SL
Administrador Unico
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097 , F 75, S 8, H SE107144, I/A 1 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: TEAGRO-FOS SL
Apoderado
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 84, S 8, H H 9047,H , I/ 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-21
Empresa: BAND G IMPORT EXPORT SL
Liquidador Solidario
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
- Moreno Candau Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 35, S 8, H SE 51755, I/A 2 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-41
Empresa: BAND G IMPORT EXPORT SL
Administrador Solidario
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
- Moreno Candau Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 35, S 8, H SE 51755, I/A 2 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-41
Empresa: EMPORSEL-AG SL
Administrador Mancomunado
- Albarracin Gonzalez Bartolome
- Albarracin Gonzalez Gonzalo
- Albarracin Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 127, S 8, H H 9599,H , I/ 4 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-21
Información de ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO
Mostramos los datos de ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBARRACIN GONZALEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos