ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
Informe ejecutivo de ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCOYAL SL | Consejero | 20/04/2018 | |
EUROCOYAL SL | Apoderado Solidario | 09/10/2014 |
VINCULACIONES DE ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
Empresa: EUROCOYAL SL
Consejero
- Albareda Florensa Maria Montserrat
- Albareda Florensa Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 180, S 8, H B 78573, I/A 32 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: EUROCOYAL SL
Apoderado Solidario
- Albareda Florensa Maria
- Albareda Florensa Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 178, S 8, H B 78573, I/A 26 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Empresa: EUROCOYAL SL
Consejero
- Albareda Florensa Maria Montserrat
- Albareda Florensa Mercedes
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 178, S 8, H B 78573, I/A 25 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Empresa: EUROCOM IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35328 , F 56, S 8, H B 78573, I/A 21 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Información de ALBAREDA FLORENSA MERCEDES
Mostramos los datos de ALBAREDA FLORENSA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBAREDA FLORENSA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos