ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
Informe ejecutivo de ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CLAU INMOGESTION SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | |
LA CLAU INMOGESTION SL | Socio Unico | 25/01/2024 | |
JALBAR TARRACO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 03/05/2021 |
VINCULACIONES DE ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Socio Único
- Albareda Fernandez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 45, S 8, H T 57242, I/A 4 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-43
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Administrador Unico
- Albareda Fernandez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 45, S 8, H T 57242, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-43
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Administrador Mancomunado
- Albareda Fernandez Carolina
- Albareda Fernandez Jaume Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 45, S 8, H T 57242, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-43
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Administrador Mancomunado
- Albareda Fernandez Carolina
- Albareda Fernandez Jaume Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 45, S 8, H T 57242, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-43
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Administrador Unico
- Albareda Fernandez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 45, S 8, H T 57242, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-43
Empresa: LA CLAU INMOGESTION SL
Administrador Unico
- Albareda Fernandez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 44, S 8, H T 57242, I/A 1 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-43
Empresa: JALBAR TARRACO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Albareda Fernandez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 68, S 8, H T 22011, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-43
Información de ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA
Mostramos los datos de ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBAREDA FERNANDEZ CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos