ALBALAT ASENSIO ELENA
Informe ejecutivo de ALBALAT ASENSIO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBALAT ASENSIO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMO MEDIOAMBIENTE SL | Apoderado Solidario | 02/07/2013 | |
DOMO INGENIEROS SL | Apoderado Solidario | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE ALBALAT ASENSIO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBALAT ASENSIO ELENA
Empresa: DOMO MEDIOAMBIENTE SL
Apoderado Solidario
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36526 , F 209, S 8, H B 292595, I/A 6 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Empresa: DOMO INGENIEROS SL
Apoderado Solidario
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 171, S 8, H B 212791, I/A 11 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: DOMO MEDIOAMBIENTE SL
Administrador Unico
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36526 , F 208, S 8, H B 292595, I/A 5 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Empresa: DOMO INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 171, S 8, H B 212791, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: DOMO INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 169, S 8, H B 212791, I/A 7 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Empresa: DOMO INGENIEROS SL
Administrador
- Albalat Asensio Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 169, S 8, H B 212791, I/A 6 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-08
Información de ALBALAT ASENSIO ELENA
Mostramos los datos de ALBALAT ASENSIO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBALAT ASENSIO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos