ALBALADEJO AVILES ANTONIO
Informe ejecutivo de ALBALADEJO AVILES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBALADEJO AVILES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PISCINAS AQUALBA SL | Administrador Unico | 16/03/2016 | |
GRUPO AQUAMAR 2000 SL | Administrador Solidario | 19/05/2011 | |
PISCINAS AQUA-SPORT MEDITERRANEO SL | Liquidador | 30/12/2008 | 30/12/2008 |
PISCINAS AQUA-SPORT MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE ALBALADEJO AVILES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBALADEJO AVILES ANTONIO
Empresa: PISCINAS AQUALBA SL
Administrador Unico
- Albaladejo Aviles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 61, S 8, H AB 2645, I/A 7 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-02
Empresa: GRUPO AQUAMAR 2000 SL
Administrador Solidario
- Albaladejo Aviles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 604, F 91, S 8, H AB 17416, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-02
Empresa: PISCINAS AQUA-SPORT MEDITERRANEO SL
Liquidador
- Albaladejo Aviles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767, L 531, F 59, S 8, H AB 12980, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-02
Empresa: PISCINAS AQUA-SPORT MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Albaladejo Aviles Antonio
Liquidador
- Albaladejo Aviles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767, L 531, F 59, S 8, H AB 12980, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-02
Información de ALBALADEJO AVILES ANTONIO
Mostramos los datos de ALBALADEJO AVILES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBALADEJO AVILES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos